-
1441Andere ondertitel: revue internationale des Idées Communistes-Libertaires (maa 1921) Eerste nr.: 15 aug 1919. "Nous voulons reprendre la ...“…Notre idéal est à la fois social et moral. Nous ne séparons pas la liberté des individus de leur bien-être matériel. …”
Date 1919-1921
-
1442Bulletin Ergologique (Science du Travail) : annexe mensuelle au Bulletin du CNBOS + Bulletin de la Commission Nationale Belge de ...“…Beheer/Administratie: Conseil d'Administration : Alfred Goldschmidt (président); Max Reichert (secrétaire-trésorier) / rue Ducale 33, Bruxelles (15 jan. 1932) / rue des Drapiers 21, Bruxelles (15 sep. 1932)…”
Date 1927-1935
-
1443
-
1444Voortzetting van: La Liberté Voortgezet als: Fusioneert met Le Libre Examen (23 feb 1868). Het blad krijgt dan als titel: ...“…H.D. Reynders, rue du Marais 51, Bruxelles (3 jul 1870)…”
Date 1867-
-
1445Archief 'Belgische afdeling van de Vierde Internationale' Periodiciteit: tweewekelijks Verantwoordelijke uitgever: Francis Silvart Eerste nr.: jan 1941 Laatste nr.: sep 1945 Redactie: Drietalige periodiek met ...“….: sep 1945 Redactie: Drietalige periodiek met Franstalige, Spaanse en Nederlandstalige bijdragen / In het laatste nummer (sep 1945) blikt de redactie even terug: "Notre revue a été créée pour repondre aux besoins d'information et de rapprochement moral que les Belges d'Amérique latine, et d'Argentine en particulier, éprouvaient après la défaite de 1940 et la rupture de toutes les relations normales avec les pays"…”
By Silvart, Francis
Date 1945-
-
1446
Date 1973-
-
1447
-
1448Hoofdredactie: Paul Nicoulaan 24, 3630 Eisden-Maasmechelen / Jan Kohlbacher (voorzitter)Subjects:
Date 1992 -
1449Verschijnt maandelijks
Date 1956-1958 -
1450Bibliotheek Camille Huysmans
Date 1952-1963 -
1451
-
1452Facsimile gedrukt door Druckwerke Zwickau (DDR) ; Ondertitel: Organe du Parti Ouvrier (29 aug 1885) / Organe Central du ...“…Zévaès, René Chauvin, Raymond Lavigne, Henri Millet, Lucien Roland / Vanaf 7 mei 1905 : J. Alleman, Compère-Morel, Ch. Dumas, Pierre Dormoy, Bracke, H. Ghesquière, E. …”
Date 1869-1923
-
1453Fonds Suzan Daniel (FSD)
TE RAADPLEGEN OP AANVRAAG Periodiciteit : driemaandelijks
Redactie : Brand Whitlocklaan 50, 1200 Brussel
Foutieve vermelding jaargangnummer 16 op jaargang ...
Date 1983-2011 -
1454Voortzetting van: De Moralist Periodiciteit: vijf maal per jaar“…Voortzetting van: De Moralist Periodiciteit: vijf maal per jaar…”
Date 1997-2005
-
1455Periodiciteit: verschijnt minstens vier maal per jaarSubjects: “…Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)…”
Date 1972
-
1456Notice bibliograhique de l'Ouvrier Diamantaire. Type : Texte imprimé, périodique, mensuel. Titre clé : L'Ouvrier diamantaire, bulletin de l'Union franco-suisse ...“…Numérisation de la collection qui se trouve à l'Association La fraternelle, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude (Jura), archives@maisondupeuple.fr.…”
Date 1920-1939
-
1457Archief 'Belgische afdeling van de Vierde Internationale' Redactie: J. Leemans (éditeur responsable) rue de la Buanderie 12, 1000 Bruxelles ...Subjects: “…Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)…”
Date 1974
-
1458Archief 'Belgische Afdeling van de Vierde Internationale' Periodiciteit: maandelijks Redactie: E. Coryn (éditeur responsable) rue de la Buanderie, 1000 Bruxelles ...Subjects: “…Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)…”
Date 1980
-
1459Archief 'Belgische afdeling van de Vierde Internationale'Subjects: “…Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)…”
Motto: Prolétaires de tous les pays, unissez-vous Periodiciteit: tweewekelijks / wekelijks Eerste nr.: 13 sep 1944: ...
Date 1944-1945
-
1460Wijziging ondertitel: (18 mei 1979) Revista del Partido Socialista de los Trabajadores Periodiciteit: wekelijks Redactie: Edgar Ospina (editor responsable) / Carlos ...“…Wijziging ondertitel: (18 mei 1979) Revista del Partido Socialista de los Trabajadores Periodiciteit: wekelijks Redactie: Edgar Ospina (editor responsable) / Carlos José Herrera (director editorial) / Adriana Diaz, Juan Carlos Durán, Salomón Kalmanovitz, Alejandra López, Jaime Mora, Cruz S., Manuel Trujillo (comité de redacción) / Kemel George (dirección)…”
Date 1978-1979